Hanes ariannol ST JOSEPH'S COLLEGE LIMITED

Rhif yr elusen: 1051688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.10m £8.44m £9.07m £10.22m £11.43m
Cyfanswm gwariant £8.79m £8.42m £8.84m £9.69m £11.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £50.36k £47.94k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £210.72k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £102.38k £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.74k £60.34k £121.66k £227.08k £216.68k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.98m £8.38m £8.95m £9.99m £11.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.78m £8.42m £8.84m £9.69m £11.16m
Gwariant - Ar godi arian £4.70k £39 £0 £1.56k £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0