SOUTH HAMPSTEAD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and maintain a synagogue or synagogues and related community facilities; to advance the education of the public in the Jewish religious and the many facets of the Jewish culture in particular but not exclusively by the provision of lectures and seminars of Jewish history, the Jewish religion, Jewish Philosophy and the Hebrew language ? both modern and biblical
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Howard John Pack | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|||||||||
Danny Kay | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||||||
Leon Blitz | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||||||
RICHARD IAN LOFTUS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN BRYAN AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £287.99k | £235.48k | £105.69k | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £305.67k | £233.68k | £51.30k | £6.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.03m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.88k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.02m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10/01/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 03/02/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 14/04/2014 AS AMENDED BY DEED DATED 14 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS IN THE JEWISH COMMUNITY WORLDWIDE: TO ESTABLISH AND MAINTAIN A SYNAGOGUE OR SYNAGOGUES AND RELATED COMMUNITY FACILITIES INCLUDING THE PAYMENT, HIRING AND PENSION OF MINISTERS OF RELIGION AND OTHER PERSONS EMPLOYED FOR THE PURPOSE OF THE PLACE OF WORSHIP AND ITS FACILITIES; TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE JEWISH RELIGION AND THE MANY FACETS OF JEWISH CULTURE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF LECTURES AND SEMINARS OF JEWISH HISTORY, THE JEWISH RELIGION, JEWISH PHILOSOPHY AND HEBREW LANGUAGE – BOTH MODERN AND BIBLICAL
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wilson Wright Llp
5 Fleet Place
LONDON
EC4M 7RD
- Ffôn:
- 02078320444
- E-bost:
- WARREN.BAKER@WILSONWRIGHT.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window