KINGSTON GRAMMAR SCHOOL MUSIC SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to advance public education in music, in particular, to pupils at Kingston Grammar School. Apart from providing refreshments at school concerts, it provides a termly program of musical events. It helps fund musical workshops & individual tuition. It helps to support the KGS Choral Society each Spring and promotes the attendance of concerts through its fund-raising activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Kingston Upon Thames
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1078461 KINGSTON GRAMMAR SCHOOL
- 03 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- 17 Mehefin 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68k | £4.12k | £4.79k | £30 | £2.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £3.58k | £8.50k | £837 | £614 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Medi 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mawrth 2022 | 265 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Mawrth 2021 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 28/09/1994 AS AMENDED ON 02/12/1995 AS AMENDED ON 22/09/2004 AS AMENDED ON 14/06/2011 AS AMENDED 08/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE PUBLIC EDUCATION IN MUSIC AND IN PARTICULAR OF PUPILS ATTENDING KINGSTON GRAMMAR SCHOOL BY MEANS OF CONCERTS BY PUPILS, PROFESSIONAL CONCERTS FOR PARENTS AND PUPILS, CONCERT VISITS FOR PARENTS AND PUPILS, WORKSHOPS AND MASTER CLASSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window