Hanes ariannol CROFTON JUNIOR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1052857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (269 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £65.76k £49.35k £38.38k £53.57k £25.35k
Cyfanswm gwariant £44.21k £30.69k £33.20k £28.88k £31.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A