Hanes ariannol NORTH SOMERSET CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1052967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £543.43k | £797.74k | £799.03k | £907.25k | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.29k | £647.76k | £662.30k | £763.57k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.10k | £224.65k | £317.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £253.75k | £559.29k | £517.94k | £452.04k | £523.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £206.86k | £360.96k | £220.34k | £191.23k | £206.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £335.74k | £435.09k | £577.69k | £715.18k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £833 | £1.69k | £991 | £837 | £2.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.29k | £647.76k | £662.30k | £757.98k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.43k | £14.27k | £16.67k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.59k | £5.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.