NORTH WALES CAVE RESCUE ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
North Wales Cave Rescue Organisation provides an underground rescue service for caves and disused mines in North Wales in support of North Wales Police, who initiate all rescue callouts. Our activities include responding to rescue callouts from the Police, training our members and maintaining our equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Conwy
- Gwynedd
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 15 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- NWCRO (Enw gwaith)
- TIM ACHUB OGOF GOGLEDD CYMRU (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Mark Stonely | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Seren Emily Stacey-Jones | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Tom Howard | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Margo Heleen Saher | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Anthony Robert Haigh | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|||||
Robin Geraint Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Joel Christopher Elliott Whitaker | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Dr Edward Alan Lockhart | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Dewi lloyd | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
ROBERT PAUL SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
||||
KATRINA HAWKINS | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61k | £1.61k | £2.21k | £1.32k | £3.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22k | £2.44k | £2.60k | £1.53k | £4.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 JULY 1995 AS AMENDED 11 JANUARY 1996 as amended on 23 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND LIFE OF PERSONS AND ANIMALS INJURED OR STRANDED EITHER ABOVE OR BELOW GROUND BY CARRYING OUT RESCUE OPERATIONS AND TO ASSIST THE POLICE IN THESE AND SIMILAR ACTIVITIES
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE N WALES AND MERSEYSIDE POLICE AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROCK FARM
EGLWYSEG
LLANGOLLEN
LL20 8EH
- Ffôn:
- 01978861036
- E-bost:
- treasurer@northwalescro.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window