Hanes ariannol ETHNIC MINORITIES ADVOCACY GROUP
Rhif yr elusen: 1053007
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.26k | £116.45k | £92.80k | £102.24k | £103.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.01k | £104.59k | £104.01k | £100.08k | £117.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.26k | £48.17k | £39.27k | £31.21k | £34.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.