Hanes ariannol THE HALL FOR CORNWALL TRUST
Rhif yr elusen: 1053028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.84m | £6.39m | £9.60m | £8.86m | £7.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.53k | £1.02m | £912.11k | £5.11m | £8.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £175.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £428.20k | £793.00k | £54.92k | £243.38k | £156.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.21m | £5.29m | £8.79m | £3.40m | £59.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.83k | £86.80k | £14.83k | £548.43k | £972.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £491.55k | £864.56k | £592.24k | £4.55m | £5.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.24k | £6.53k | £107 | £246 | £17.09k | |
|
Incwm - Arall | £80.84k | £147.33k | £210.77k | £367.37k | £154.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £42.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £682.27k | £796.18k | £687.47k | £4.41m | £7.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.81k | £93.95k | £71.81k | £324.42k | £565.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.15k | £18.34k | £31.90k | £35.48k | £34.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £98.45k | £128.82k | £152.84k | £376.88k | £158.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.