Hanes ariannol MERCY SHIPS - U.K LTD
Rhif yr elusen: 1053055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.01m | £8.76m | £9.34m | £9.93m | £9.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.78m | £8.41m | £8.59m | £8.76m | £9.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £328.18k | N/A | £685.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.96m | £8.74m | £9.34m | £9.88m | £9.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.91k | £20.84k | £6.98k | £10.11k | £130.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £33.40k | £1.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.52m | £1.69m | £0 | £2.43m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.09m | £6.54m | £6.66m | £6.62m | £7.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.69m | £1.87m | £1.93m | £2.14m | £2.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.40k | £22.27k | £0 | £20.90k | £31.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £4.92m | £5.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.