ymddiriedolwyr MERCY SHIPS - U.K LTD
Rhif yr elusen: 1053055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Matthew Humphreys | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Michael Spence Dr | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Ade Adeyemi | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Dr Michelle Claire White | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Leo Hurk-Hang Cheng | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Naiomi Ashanthi Thalayasingam | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Lois Boyle | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dr Juliette Tuakli | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Angharad Jane Milenkovic | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
MR MEL ZUYDAM | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
PAUL BENJAMIN RAMSBOTTOM MA, MST | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.