THE GUIDE ASSOCIATION - HAMPSHIRE WEST

Rhif yr elusen: 1053131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Girlguiding Hampshire West, as part of a worldwide organisation, enables girls and young women to fulfil their potential to take an active and responsible role in society through its distinctive, stimulating and enjoyable programme of activities delivered by trained and enthusiastic volunteer leaders.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £92,687
Cyfanswm gwariant: £103,407

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachel Halle Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Karen Margaret Staff Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Rachel Margaret Cruse Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Anne Marie Gerrard Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Anna Stoker Ymddiriedolwr 25 March 2023
Dim ar gofnod
Catherine Moody Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Ruth Dingley Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Alison Dixon Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Catherine Chapman Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Sarah Riley Ymddiriedolwr 03 November 2018
THE GEORGE O'BRIEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Alexandra Babbage Ymddiriedolwr 03 November 2018
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH STONEHAM AND BASSETT
Derbyniwyd: Ar amser
GEMMA NORTH Ymddiriedolwr 03 November 2018
Dim ar gofnod
JAYNE TREADWELL Ymddiriedolwr 05 May 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.44k £49.12k £19.26k £56.38k £92.69k
Cyfanswm gwariant £85.50k £29.12k £41.98k £132.13k £103.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 COMPTON ROAD
TOTTON
SOUTHAMPTON
SO40 3AS
Ffôn:
02380864728