NORFOLK ASSOCIATION OF VILLAGE HALLS

Rhif yr elusen: 1053152
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of advice,training,and information to Village Halls in Norfolk

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016

Cyfanswm incwm: £1,231
Cyfanswm gwariant: £3,465

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1110817 NORFOLK COMMUNITY FOUNDATION
  • 21 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
  • 11 Mai 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £4.74k £3.44k £2.87k £2.95k £1.23k
Cyfanswm gwariant £7.84k £6.46k £6.76k £6.36k £3.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 04 Ebrill 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 25 Ebrill 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 06 Mai 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 03 Mai 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required