Hanes ariannol Relate London North West, Hertfordshire, Mid Thames and Buckinghamshire
Rhif yr elusen: 1053223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £942.91k | £977.05k | £1.26m | £1.26m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £1.02m | £1.01m | £1.01m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.00k | £51.00k | £42.00k | £83.00k | £91.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £12.00k | £83.00k | £15.50k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.56k | £14.70k | £27.05k | £27.05k | £25.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £924.69k | £959.46k | £1.12m | £1.12m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.66k | £2.89k | £2.36k | £2.36k | £34.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £115.11k | £115.11k | £38.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.02m | £1.01m | £1.01m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.15k | £4.52k | £0 | £14.32k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.