THE ENTENTE CORDIALE SCHOLARSHIPS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gives grants to individuals to study in France
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Ffrainc
Llywodraethu
- 03 Hydref 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1042395 FRANCO-BRITISH COUNCIL - BRITISH SECTION
- 24 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2023: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.28k | £85.01k | £45.58k | £933 | £14.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 DECEMBER 1995 AS AMENDED BY DEED ON 28TH MARCH 2002.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND OR OF THE REPUBLIC OF FRANCE BY ASSISTING CITIZENS OF THE SAID UNITED KINGDOM TO UNDERTAKE COURSES OF STUDY, TRAINING OR RESEARCH OR ANY OTHER EDUCATIONAL PURSUIT IN THE REPUBLIC OF FRANCE OR BY ASSISTING CITIZENS OF THE REPUBLIC OF FRANCE TO UNDERTAKE COURSES OF STUDY, TRAINING OR RESEARCH OR ANY OTHER EDUCATIONAL PURSUIT IN THE SAID UNITED KINGDOM
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE REPUBLIC OF FRANCE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window