GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST KATHERINE

Rhif yr elusen: 1053294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

a) Preserve and propagate the Christian Faith and Traditions. b) Establish Churches for the worship of the Triune God and Schools for the Greek Orthodox education. c) Undertake charitable work for those who need protection; assistance and medical care; and provide for the welfare of the poor and elderly.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £139,900
Cyfanswm gwariant: £134,071

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST CATHERINE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STELIOS TJIRKALLIS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Archbishop Nikitas Lioulias Ymddiriedolwr 11 November 2019
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY THE TWELVE APOSTLES HERTFORDSHIRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY - THE TWELVE APOSTLES (HERTFORDSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF MILTON KEYNES AND SURROUNDING DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST CONSTANTINE AND ST HELEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF HOLY ANARGYRI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX EDUCATIONAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WESTON-SUPER-MARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN CHRYSOSTOM IN CHELTENHAM AND ENVIRONS
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST GEORGE THE MARTYR
Derbyniwyd: Ar amser
Sts. Barbara, Phanourius and Paul the Apostle Greek Orthodox Church
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
Sofoklis Petrides Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
George Loizou Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
Kyriacos Hadjikyricou Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
Michael Yiannaki Ymddiriedolwr 08 April 2017
Dim ar gofnod
ACHILLEAS LAPOURIDES Ymddiriedolwr 02 February 2017
Dim ar gofnod
PANTELIS CHARALAMBOUS Ymddiriedolwr 02 February 2017
Dim ar gofnod
JOHN BEHIRE Ymddiriedolwr 12 September 2014
Dim ar gofnod
MARIA PAPANICOLAOU Ymddiriedolwr 12 September 2014
Dim ar gofnod
PHILIP SOTERI Ymddiriedolwr 12 July 2011
Dim ar gofnod
GEORGE STRATIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANTONAKIS NIKOLAS VOUROU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
THASOS AVRAAMIDES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
COSTAS PETER CHRISTOU Ymddiriedolwr
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE THYATEIRA AND GREAT BRITAIN COMMUNITIES CENTRAL FUND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £150.82k £123.15k £117.55k £116.45k £139.90k
Cyfanswm gwariant £149.14k £83.50k £114.05k £130.44k £134.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mawrth 2022 145 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mawrth 2022 145 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Mawrth 2021 151 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Mawrth 2021 151 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C P CHRISTOU
2ND FLOOR
REGAL HOUSE
1138 HIGH ROAD
WHETSTONE
LONDON
Ffôn:
02084466777
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael