Hanes ariannol Go Live Theatre Projects
Rhif yr elusen: 1053434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £816.52k | £772.93k | £712.94k | £968.01k | £999.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £879.36k | £768.29k | £688.95k | £956.23k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.35k | £45.55k | £1.39k | £9.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £273.80k | £291.24k | £351.40k | £465.42k | £256.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.66k | £6.68k | £0 | £2.92k | £70.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £471.93k | £410.38k | £358.71k | £494.75k | £666.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £283 | £2.83k | £3.53k | £6.69k | |
|
Incwm - Arall | £48.14k | £64.35k | £0 | £1.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.11k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £700.51k | £503.99k | £513.23k | £693.29k | £783.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £178.85k | £170.73k | £175.72k | £261.54k | £217.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.25k | £9.29k | £6.40k | £8.29k | £4.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £370 | £606 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £93.57k | £0 | £1.39k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.