THE GIBBERD GARDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The maintenance of the house and grounds as designed by Sir Frederick Gibberd, opening to the public and the education and promotion of public knowledge and understanding of architecture.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ralph Danvers | Cadeirydd | 01 February 2016 |
|
|
||||
Patricia Marion Ruth Mountsteven | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Linda Antoine Hilton | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Dr David Alexander Farningham | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN EVANS | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.39k | £84.16k | £90.03k | £114.09k | £91.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.66k | £64.94k | £86.70k | £93.47k | £107.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.69k | £11.17k | £3.00k | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25TH JUNE 1995. as amended on 19 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT AND BENEFIT OF MEMBERS OF THE PUBLIC GENERALLY AND THOSE OF HARLOW AND THE SURRONUDING AREA OF ESSEX AND HERTFORDSHIRE IN PARTICULAR ("THE AREA OF BENEFIT") (A) THE MAINTENANCE (SO FAR AS PRACTICAL) OF THE HOUSE AND GROUNDS AS DESIGNED OR LAID OUT BY SIR FEDERICK GIBBERD AND OPENING THEM TO THE PUBLIC (SO FAR AS PRACTICAL); (B) THE PRESERVATION AND PUBLIC DISPLAY (SO FAR AS PRACTICAL) AS THEY WERE ARRANGED BY SIR FREDERICK GIBBERD OF THE WORKS OF ART AND OTHER CHATTELS OF ARTISTIC ORNAMENTAL OR HISTORICAL INTREST CONTAINED OR FORMERLY CONTAINED IN THE HOUSE AND GROUND; (C) THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AND SCHOLARSHIP IN ART ARCHITECTURE PLANNING LANDSCAPE ARCHITECTURE OR SUCH OTHER BRANCHES OF LEARNING OR EDUCATION AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT; (D) THE PROMOTION OF PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF ART ARCHITECTURE PLANNING LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ALLIED SUBJECTS; (E) THE PROVISION OF THE GROUNDS AS A PUBLIC OPEN SPACE.
Maes buddion
HARLOW AND THE SURROUNDING AREA OF ESSEX AND HERTFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The House
Marsh Lane
HARLOW
Essex
CM17 0NA
- Ffôn:
- 01279442112
- E-bost:
- enquiries@thegibberdgarden.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window