Hanes ariannol SOUTH EAST ESSEX ADVOCACY FOR OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1054073
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.21k | £73.57k | £111.22k | £200.89k | £173.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.60k | £115.77k | £119.46k | £143.22k | £194.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £70.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.