THE SUE AND JOHN DIXON CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help fund organisation who care for people with terminal cancer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Warwig
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 02 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Dixon | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Stephen Arthur Morley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN MAXWELL DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/03/2020 | 05/03/2021 | 05/03/2022 | 05/03/2023 | 05/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 130 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF SICKNESS IN PARTICULAR PATIENTS SUFFERING FROM CANCER
Maes buddion
THE AREA OF COVENTRY DEFINED BY POST CODE CV
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 BULLIMORE GROVE
KENILWORTH
CV8 2QF
- Ffôn:
- 01926512654
- E-bost:
- john@jdo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window