EYNSHAM AND LONG HANBOROUGH MEDICAL CARE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness of persons in the district of Eynsham and Long Hanborough, including patients of the Eynsham Medical Centre and Long Hanborough Surgery by the provisions of equipment and other amenities and generally to support any charitable work of the said Medical Centre and Surgery. Small financial grants may be available to residents of the parishes of Hanborough who are in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NEIL RUST | Cadeirydd | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Dr Kyan Zarbalian | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Wendy Gundry | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
Dr Alexa Zhao | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Emma Ladds | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||
Clifford Francis Royal | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||||
Dr Mohammed Amar Latif | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||||
Rev Nigel Knights-Johnson | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||||
Gillian Breakspear | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||||
DR Lorenz Kemper | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||||
Dr Jessica Ruth Harris | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||||
Dr IAN BINNIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr JEAN BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr David John Maxwell PETERSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75k | £1.70k | £2.19k | £8.79k | £1.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.53k | £14.41k | £9.66k | £9.91k | £7.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS OF PERSONS IN THE DISTRICT OF EYNSHAM AND LONG HANBOROUGH, INCLUDING PATIENTS OF THE EYNSHAM AND LONG HANBOROUGH MEDICAL CENTRE BY THE PROVISIONS OF EQUIPMENT AND OTHER AMENITIES AND GENERALLY TO SUPORT ANY CHARITABLE WORK OF THE SAID MEDICAL CENTRE.
Maes buddion
EYNSHAM AND LONG HANBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eynsham Medical Centre
Conduit Lane
Eynsham
WITNEY
Oxfordshire
OX29 4QB
- Ffôn:
- 01865881206
- E-bost:
- philippajackson@doctors.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window