ymddiriedolwyr BOX CLEVER THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1054553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATE JENKINS | Cadeirydd |
|
||||||
Tara Ahmed | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Tara Parashar | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Robert Henry McCreath | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|||||
Cath Smith | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Anna Marylka Gowlland | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Jane Hiley Beacham | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
RICHARD FOLEY | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
ANDREA GILLIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN FORSTER BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.