ST PAULINUS PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide education for children under statutory school age as per Ofsted regulations whilst encouraging parental participation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,203 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- ST. PAULINUS PRE-SCHOOL GROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Dodson | Cadeirydd | 06 February 2019 |
|
|||||
Samantha Leggett | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Barnes | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Bruce Robertson | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Lee Gasson | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
Louise Ng | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
William STONE | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
Michael Sinclair | Ymddiriedolwr | 06 February 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.20k | £53.80k | £54.59k | £37.53k | £53.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.97k | £44.83k | £59.36k | £45.75k | £49.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.63k | £45.58k | £28.44k | £42.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH FEBRUARY 1996 AS AMENDED 3RD MARCH 2010 as amended on 20 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE IN A SECURE, FRIENDLY, ENCOURAGING ENVIRONMENT, IN ACCORDANCE WITH OFSTED REGULATIONS, FOLLOWING GOVERNMENTAL EDUCATION DEPARTMENT GUIDELINES AND BY... (SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION FOR FULL DETAILS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Paulinus Church Centre
Hillcrest Road
EDENBRIDGE
TN8 6JS
- Ffôn:
- 07796 795811
- E-bost:
- info@stpaulinuspreschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window