ymddiriedolwyr HARROW CLUB
Rhif yr elusen: 1054757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Moy | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Dr Lynne Guyton | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rosalind Oxley | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
Alexander James Trotter | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
Micah Watkis | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Leanda Fauset | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Mrs Kate Walker | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Mr Philippe Chappatte | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
THOMAS RICHARD MALCOLM STODDART-SCOTT | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|||||
KEVIN W B GILBERT FCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.