Hanes ariannol LITTLE THETFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1055086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.64k £31.45k £21.97k £131.16k £82.28k
Cyfanswm gwariant £13.62k £25.14k £21.78k £115.60k £60.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £17.91k £2.67k £73.19k £39.14k