Hanes ariannol PEGASUS THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1055305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.63k | £623.27k | £615.67k | £578.94k | £514.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £822.53k | £864.94k | £684.66k | £762.25k | £788.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £352.47k | £354.79k | £425.91k | £353.92k | £334.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480.33k | £452.86k | £535.90k | £388.47k | £372.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £51.96k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £185.20k | £170.18k | £79.78k | £133.30k | £142.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £100 | £236 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.22k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £780.98k | £820.38k | £643.32k | £722.66k | £773.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.55k | £44.56k | £41.34k | £39.59k | £14.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.72k | £7.99k | £9.03k | £5.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.