THE SANCTUARY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1055406
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian religion both within the UK and overseas. The provision of religious education and relief of poor, sick & disabled. The provision of activities for young people and services to the local community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2021

Cyfanswm incwm: £29,983
Cyfanswm gwariant: £50,535

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140592 EUROVANGELISM
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1136743 UNIVIDA
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 299128 UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS LIMITED
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 298528 inHope (Bristol) Limited
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1125684 OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1053055 MERCY SHIPS - U.K LTD
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1066905 CARE FOR THE FAMILY
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 287610 PREMIER CHRISTIAN MEDIA TRUST
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1064738 GFA World
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156712 CITY CHURCH BRISTOL
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1062638 DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1166678 LIFE COMMUNITY CHURCH BRISTOL
  • 16 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1149601 ST MICHAEL'S CHURCH CENTRE LIMITED
  • 15 Mai 1996: Cofrestrwyd
  • 16 Chwefror 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • SANCTUARY CHURCH (Enw gwaith)
  • THE SANCTUARY CHURCH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021
Cyfanswm Incwm Gros £78.84k £68.57k £66.41k £47.76k £29.98k
Cyfanswm gwariant £73.12k £67.37k £71.83k £57.83k £50.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2019 09 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2019 09 Hydref 2019 Ar amser