FRIENDS OF GREAT SHELFORD PARISH CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising to help maintain and improve the buildings and churchyard of Great Shelford Parish Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 16 Mai 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert William Doel | Cadeirydd | 26 May 2021 |
|
|
||||
John Francis Wilson | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Sheila Vaughan Sharrock | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Helen Lorraine Fowler | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
The Revd Dr Julie Mary Norris | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Dr John Stanton | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Simon White | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Gillian Scahill | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Francis M Clifford | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Trevor Ronald Ward | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Meg Wilding | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Richard Graham Landon | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.42k | £2.22k | £4.10k | £5.11k | £6.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.40k | £1.80k | £5.15k | £1.94k | £2.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/03/1996 AS AMENDED ON 07/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO HELP MAINTAIN, REPAIR, IMPROVE AND PROTECT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF GREAT SHELFORD PARISH CHURCH (INCLUDING THE FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, AND POSESSIONS), THE CHURCHYARD OF GREAT SHELFORD PARISH CHURCH AND ANY OTHER BUILDING OWNED BY THE CHURCH WHICH MAY BE ERECTED IN THE CHURCHYARD.
Maes buddion
GREAT SHELFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Coppice Avenue
Great Shelford
Cambridge
CB22 5AQ
- Ffôn:
- 01223843146
- E-bost:
- RICHARDGLANDON@NTLWORLD.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window