Hanes ariannol KALA SANGAM
Rhif yr elusen: 1055488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.32k | £414.28k | £445.99k | £510.13k | £682.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.41k | £510.10k | £527.23k | £578.95k | £763.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.43k | £20.00k | £345.89k | £250.37k | £185.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £9.69k | £25.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £216.43k | £268.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £271.46k | £379.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £577 | £745 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £11.98k | £7.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £477.84k | £668.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £9.60k | £8.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.81k | £5.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £91.52k | £85.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.