CORNWALL ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the society shall be to undertake and foster archaeological research in Cornwall (including The Isles Of Scilly) and to disseminate knowledge of cornish archaeology by publication or other means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Ynysoedd Sili
Llywodraethu
- 29 Mai 1996: Cofrestrwyd
- C A S (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Charles Herring | Cadeirydd | 09 April 2022 |
|
|||||
Ben Sumpter | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Charles William Johns | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Michael Robert Attwell | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Imogen Emma Eleanor Morris | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Laura Miucci | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Joseph Ryan Gilkes | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
ANNA MARGARET TYACKE | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
Andrew John Darling | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|||||
Michael George Efstathiou | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Hartgroves | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Preston-Jones | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
ROGER SMITH | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Richard Hoskins | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
CAROLINE DUDLEY BA,FMA,OBE | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
IAIN ROWE | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
KONSTANZE RAHN | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|
||||
JENNY MOORE | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE WILSON | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
ANDY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.00k | £13.79k | £13.45k | £13.75k | £17.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.52k | £15.19k | £13.02k | £14.18k | £15.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 APRIL 1996 AS AMENDED 7TH APRIL 2001 AND 3 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE AND FOSTER ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN CORNWALL (INCLUDING THE ISLES OF SCILLY) AND TO DISSEMINATE KNOWLEDGE OF CORNISH ARCHAEOLOGY BY PUBLICATION OR OTHER MEANS
Maes buddion
CORNWALL AND ISLES OF SCILLY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 The Square
Tregony
TRURO
TR2 5RS
- Ffôn:
- 01726 850792
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window