Hanes ariannol AGE CONCERN SOLIHULL
Rhif yr elusen: 1055887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.68m | £1.90m | £1.75m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.58m | £1.63m | £1.71m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £460.75k | £1.00m | £990.69k | £1.08m | £1.31m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.00k | £3.00k | £215.28k | £90.32k | £23.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £58.51k | £143.73k | £184.90k | £109.73k | £69.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £192.90k | £136.19k | £112.02k | £73.82k | £144.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £843.64k | £1.39m | £1.60m | £1.56m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.42k | £3.87k | £2.79k | £2.67k | £9.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.00k | £55.86k | £7.72k | £11.73k | £12.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £986.19k | £1.34m | £1.48m | £1.58m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £320.69k | £225.28k | £135.60k | £129.44k | £164.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.30k | £0 | £0 | £22.41k | £25.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £13.30k | £12.63k | £10.62k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.