ymddiriedolwyr CENTREPOINT OUTREACH
Rhif yr elusen: 1056296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVER LOCKE-WHEATON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Nicola Jane Richardson | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||||
Rev Sally Ann Clifton | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||||
Michael John Sharp | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||||
Joanna Criddle | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||||
Paul Andrew Clark | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
||||||
Rev ALAN LEONARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Peter Frederick Lawson | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|||||||
ALISON MARY AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.