Hanes ariannol PARENT COMMUNITY ASSOCIATION OF THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON
Rhif yr elusen: 1056386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.84k | £188.62k | £20.60k | £37.47k | £220.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.73k | £75.61k | £43.31k | £88.57k | £120.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.