THE ACADEMY OF MEDICAL ROYAL COLLEGES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ACADEMY'S PRINCIPAL ACTIVITY IS SHARING AND CO-ORDINATING THE WORK OF THE MEDICAL ROYAL COLLEGES AND FACULTIES. THE ACADEMY PRODUCES GENERIC DOCUMENTS AND BRINGS TOGETHER EXPERTS IN ITS SUBCOMMITTEES TO SHARE BEST PRACTICE AND ENSURE THE MAINTENANCE OF STANDARDS OF TRAINING AND EDUCATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,526,357
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £14.06k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,589,231
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.59m | |
Arall | £0 |
£236,807 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £433,926 o 3 gontract(au) llywodraeth a £231,519 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.59m |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £173.93k |
Pobl

17 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Johns | Cadeirydd | 01 April 2025 |
|
|
||||
Richard Bernstein | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Kamila Hawthorne | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Bernard Chang | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Jeanette Dickson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Dr Daniele Bryden | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
David Francis Stout | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Graham Richard Elliot Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £2.18m | £1.45m | £1.12m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.34m | £1.58m | £1.73m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £230.48k | £433.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £563.05k | N/A | N/A | £233.82k | £231.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £2.18m | £1.45m | £1.12m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.92k | £549 | £171 | £5.90k | £14.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.34m | £1.58m | £1.73m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.13k | £0 | £0 | £10.99k | £10.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £854.00k | £2.48m | £811.90k | £764.31k | £736.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.46m | £0 | £1.82m | £1.78m | £2.02m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.68m | £1.77m | £1.66m | £1.17m | £1.15m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £953.82k | £164.73k | £169.02k | £245.17k | £258.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/06/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/09/2010 as amended on 21 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS BY SUPPORTING PROMOTING AND CO-ORDINATING THE WORK OF THE MEDICAL ROYAL COLLEGES AND THEIR FACULTIES AS DEFINED IN THEIR RESPECTIVE CHARTERS AND BY PROVIDING A FORUM FOR DISCUSSION AND COLLABORATION AMONG THE MEDICAL ROYAL COLLEGES AND THEIR FACULTIES (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE AUTONOMY OF EACH SUCH BODY) SO AS TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE MEDICAL ROYAL COLLEGES AND THEIR FACULTIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ACADEMY OF MEDICAL ROYAL COLLEGES
10 DALLINGTON STREET
LONDON
EC1V 0DB
- Ffôn:
- 020 7490 6810
- E-bost:
- contact@aomrc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window