Hanes ariannol SPLASH (SOUTH POPLAR AND LIMEHOUSE)
Rhif yr elusen: 1056985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £238.16k | £130.80k | £279.21k | £95.52k | £130.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.79k | £168.09k | £169.56k | £146.76k | £155.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.20k | £41.54k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.