Hanes ariannol BRADFORD FOYER LTD
Rhif yr elusen: 1057377
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.92k | £622.40k | £653.57k | £692.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £715.43k | £707.62k | £699.12k | £730.62k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £900 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.78k | £255 | £55 | £750 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £645.16k | £613.10k | £641.48k | £679.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63 | £38 | £51 | £76 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £24.92k | £9.01k | £11.99k | £11.07k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £698.72k | £690.11k | £680.85k | £712.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.71k | £17.52k | £18.27k | £18.41k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.