Hanes ariannol NATIONAL VOICES
Rhif yr elusen: 1057711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £332.13k | £411.00k | £774.82k | £817.77k | £756.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £416.98k | £404.00k | £686.11k | £791.19k | £815.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £354.09k | £163.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.17k | £86.42k | £175.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £121.51k | £23.85k | £1.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £653.17k | £793.86k | £752.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £149 | £65 | £2.26k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £656.49k | £758.40k | £761.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £29.63k | £32.79k | £54.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £17.92k | £11.55k | £31.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.