ROYAL COLLEGE OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH

Rhif yr elusen: 1057744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The College aims to promote high quality, effective and efficient health services for children and young people, their parents and other carers, delivered by appropriately trained and experienced doctors. The College works with all health carers of children to improve the overall physical, mental and emotional health of children and young people in the UK and elsewhere.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Byrma
  • Cenia
  • Ghana
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Nigeria
  • Rwanda
  • Sierra Leone
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Uganda
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • COLLEGE OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
  • Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
  • Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
  • Cartrefi Lloegr
  • Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
  • Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanne Mary Shaw Cadeirydd 01 November 2021
Dim ar gofnod
Iman Salah Osman Ymddiriedolwr 27 September 2024
Dim ar gofnod
James Andrew Siswick Ymddiriedolwr 05 August 2024
Dim ar gofnod
Dr Janet Alison Dudley Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Alison Mary Steele Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Taona Christopher Makunganya Ymddiriedolwr 05 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Sunil Singh Bhopal Ymddiriedolwr 05 September 2023
FOUNDATION YEARS INFORMATION AND RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Christopher Meredith Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Dr Tsitsi Dadirai Chawatama-Kwambana Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Professor Stephen William Turner Ymddiriedolwr 31 March 2021
Dim ar gofnod
Professor Sir Terence John Stephenson Ymddiriedolwr 09 December 2020
Dim ar gofnod
Adam Igra Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Bhanu Williams Ymddiriedolwr 01 April 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.90m £15.35m £16.35m £17.71m £17.62m
Cyfanswm gwariant £16.68m £15.61m £14.60m £15.77m £19.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.21m £118.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.52m £973.40k £1.42m N/A £96.98k
Incwm o roddion a chymynroddion £13.00k £510.00k £7.00k £276.00k £169.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £504.00k £254.00k £267.00k £419.00k £764.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.57m £13.97m £16.04m £16.96m £16.50m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £39.00k £49.00k £34.00k £58.00k £190.00k
Incwm - Arall £774.00k £563.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £500.00k £0 £160.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £16.35m £13.79m £14.43m £15.51m £19.00m
Gwariant - Ar godi arian £331.00k £162.00k £166.00k £252.00k £96.00k
Gwariant - Llywodraethu £31.00k £27.00k £21.00k £31.00k £17.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £88.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.00k £8.60k £13.91k £16.00k £12.00k
Gwariant - Arall £0 £1.66m £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £17.53m £17.42m £17.56m £17.33m £17.13m
Buddsoddiadau tymor hir £1.05m £1.10m £2.37m £2.29m £2.21m
Cyfanswm asedau £9.57m £8.83m £9.28m £10.71m £10.08m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £7.60m £7.03m £6.88m £6.27m £6.95m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 13 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 03 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 03 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 17TH JANUARY 2001. AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 11 JULY 2001.
Gwrthrychau elusennol
"THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") FOR THE BENEFIT OF CHILDREN IN COUNTRIES OUTSIDE THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR IN POOR AND DEVELOPING COUNTRIES AND THOSE COUNTRIES AFFECTED BY DISASTER, WAR OR FAMINE: TO RELIEVE SICKNESS AND PROTECT AND PRESERVE PUBLIC HEALTH, IN PARTICULAR, BY SEEKING: 1. TO ADVANCE AND ART AND SCIENCE OF PAEDIATRICS. 2. TO RAISE THE STANDARD OF MEDICAL CARE PROVIDED TO CHILDREN. 3. TO EDUCATE AND EXAMINE THOSE CONCERNED WITH THE HELP OF CHILDREN. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC (AND IN PARTICULAR MEDICAL PRACTITIONERS) IN CHILD HEALTH WHICH MEANS THE PROTECTION OF CHILDREN, THE PREVENTION OF ILLNESS AND DISEASE IN CHILDREN AND SAFEGUARDING THEIR OPTIMAL DEVELOPMENT."
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Hanes cofrestru
  • 11 Medi 2001 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL COLLEGE OF PAEDIATRICS &
CHILD HEALTH
5-11 THEOBALDS ROAD
LONDON
WC1X 8SH
Ffôn:
02070926000