DEVON COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DCF is privileged to be working alongside people who are motivated by wanting to make a difference across Devon.We use our knowledge of local needs and the voluntary sector to manage the distribution of funds to achieve sustainable outcomes, awarding financial and other support on behalf of our partners and donors.In this way we address disadvantage and achieve inspiring change in our communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,534,721
Roddion a chymynroddion | £1.25m | |
Weithgareddau elusennol | £898.91k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £390.10k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,946,666
Codi arian | £126.79k | |
Weithgareddau elusennol | £2.82m | |
Arall | £0 |
£753,978 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £898,905 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £126.79k | |
Gwariant elusennol | £2.82m |
Codi arian a Arall Gwariant | £126.79k | |
Gwariant elusennol | £2.82m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £342.03k |
Pobl

15 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
- Torbay
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinah Cox | Cadeirydd | 11 February 2020 |
|
|
||||||||
Cary Rudolph | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||||||
Sandra Goscomb | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||||||
Rowan Truscott | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||
Rev Georgina Margaret Radford | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|||||||||
Ann Holman | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||||||
Sally Wace | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||||
Caroline Harlow | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £4.19m | £2.16m | £2.61m | £2.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £3.35m | £2.64m | £2.89m | £2.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.09m | £1.86m | £1.42m | £1.49m | £898.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.45k | £2.39m | £1.24m | £1.12m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.56m | £1.02m | £1.23m | £898.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £43.15k | £150.46k | £351.69k | £26.88k | £14.35k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £224.69k | £238.95k | £239.64k | £258.40k | £390.10k | |
|
Incwm - Arall | £260.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £3.23m | £2.51m | £2.80m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.38k | £121.94k | £128.49k | £96.59k | £126.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.01k | £14.62k | £19.60k | £28.13k | £15.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.20m | £2.78m | £2.03m | £2.32m | £2.34m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £269.20k | £267.82k | £281.52k | £279.41k | £272.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.08m | £8.77m | £9.72m | £9.35m | £10.09m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.98m | £2.36m | £1.99m | £1.68m | £1.51m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £499.94k | £185.39k | £292.28k | £292.54k | £529.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/08/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/03/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/05/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 MAY 2017 as amended on 07 Sep 2022 as amended on 11 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR THE OBJECTS EXPRESSED IN THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OR ANY OTHER FOR THE CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE COUNTY OF DEVON AND, AT THE TRUSTEES DISCRETION, OUTSIDE THE COUNTY OF DEVON
Maes buddion
COUNTY OF DEVON OR OUTSIDE DEVON AT THE TRUSTEES DISCRETION
Elusennau cysylltiedig
- 08 Gorffennaf 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE FACTORY
LEAT STREET
TIVERTON
EX16 5LL
- Ffôn:
- 01884235887
- E-bost:
- info@devoncf.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window