Hanes ariannol WAKEFIELD DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1058086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £630.36k | £848.17k | £1.02m | £1.04m | £864.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.89k | £850.82k | £1.02m | £1.03m | £886.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £297.15k | £302.40k | £333.86k | £444.96k | £491.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65k | £1.42k | £4.79k | £312 | £1.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £618.18k | £835.49k | £1.00m | £1.02m | £839.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.88k | £3.35k | £4.05k | £1.32k | £2.24k | |
|
Incwm - Arall | £7.65k | £7.91k | £7.11k | £18.49k | £21.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.89k | £850.82k | £1.02m | £1.03m | £886.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.91k | £13.01k | £12.89k | £17.91k | £14.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.