SHERBROOK PRIMARY SCHOOL FUND - CANNOCK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports children with learning disabilities, allowing them to take part in extra curricular actvities not currently funded by the authority.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 26 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109783 KIDS ADVENTUROUS ACTIVITIES
- 19 Medi 1996: Cofrestrwyd
- 03 Mawrth 2025: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
- BEECROFT HILL SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.40k | £8.03k | £12.68k | £15.87k | £14.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.04k | £8.39k | £4.43k | £17.67k | £17.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2025 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 07 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 10 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 JUNE 1996 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 13 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF SHERBROOK PRIMARY SCHOOL, CANNOCK, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND OTHER CHARITABLE FACILITIES IN AUGMENTATION OF SUCH FACILITIES FINANCED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window