Hanes ariannol ELTHAM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1058438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.43m | £15.60m | £18.22m | £19.91m | £21.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.55m | £15.80m | £17.23m | £18.67m | £20.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £351.00k | £130.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £287.07k | £173.55k | £247.23k | £448.84k | £315.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £618.95k | £541.83k | £457.05k | £650.90k | £729.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.48m | £14.85m | £17.49m | £18.77m | £20.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.18k | £29.74k | £17.23k | £39.84k | £75.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.54m | £14.81m | £16.11m | £17.50m | £19.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00m | £991.02k | £1.13m | £1.17m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.07k | £33.71k | £40.58k | £35.45k | £45.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.