Hanes ariannol THE LIBRARY AND MUSEUM CHARITABLE TRUST OF THE UNITED GRAND LODGE
Rhif yr elusen: 1058497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £1.85m | £1.04m | £1.10m | £607.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £2.16m | £1.31m | £1.01m | £938.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £1.01m | £998.61k | £1.06m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.17m | £782.27k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.57k | £11.37k | £7.37k | £9.52k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.43k | £43.81k | £29.87k | £35.35k | £29.02k | |
|
Incwm - Arall | £8.79k | £3.66k | £2.64k | £125 | £9.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.40m | £1.26m | £932.30k | £905.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £727.63k | £35.39k | £64.32k | £20.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | £4.41k | £6.33k | £0 | £2.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.50k | £7.79k | £7.15k | £8.19k | £6.86k | |
|
Gwariant - Arall | £30.45k | £31.84k | £8.53k | £12.20k | £12.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.