JUSTICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Justice is an all-party organisation working to advance access to justice, human rights and the rule of law.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,318,162
Roddion a chymynroddion | £505.55k | |
Weithgareddau elusennol | £707.88k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.78k | |
Buddsoddiadau | £97.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,350,252
Codi arian | £230.05k | |
Weithgareddau elusennol | £1.12m | |
Arall | £0 |
£6,921 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £71,883 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £230.05k | |
Gwariant elusennol | £1.12m |
Pobl

22 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
273 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1193405 INTERMEDIARIES FOR COMMUNICATION
- 10 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- JUSTICE (1996) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Margaret Saunders | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|
||||
Maryann McMahon | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||
Dr Charles Andrew Wynn-Evans | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas Timothy Benson | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Crawford KC | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ingrid Stephanie Boyce | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alice Catherine Coates | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Christian Kamali Weaver | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Sara Louise Sherafat Mansoori | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alastair James Livesey | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £964.08k | £911.35k | £900.27k | £2.87m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £931.93k | £957.97k | £984.45k | £1.13m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £10.00k | £20.00k | £58.16k | £71.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £514.96k | £475.93k | £461.31k | £472.21k | £505.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.71k | £21.78k | £3.71k | £47.78k | £6.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £387.58k | £404.83k | £426.88k | £569.30k | £707.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.84k | £8.81k | £8.39k | £9.25k | £97.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.77m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £1.00k | £2.50k | £1.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £820.15k | £859.75k | £876.48k | £975.54k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.79k | £98.22k | £107.97k | £150.38k | £230.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.68k | £29.62k | £27.76k | £32.09k | £39.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £333.72k | £324.89k | £313.47k | £4.25k | £6.03k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £254.43k | £285.89k | £290.55k | £282.03k | £288.95k | |
|
Cyfanswm asedau | £497.99k | £463.64k | £381.97k | £2.44m | £2.43m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £75.64k | £79.09k | £70.18k | £80.84k | £103.82k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/06/1996 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2015 as amended on 30 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SOUND DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF THE LAW FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE FOLLOWING WAYS: (A) BY PROMOTING EDUCATION AND CONDUCTING RESEARCH INTO THE LAW, INCLUDING CURRENT AND PROPOSED PRACTICE AND ADMINISTRATION OF THE LAW, AS THE EXECUTIVE BOARD THINKS FIT, AND BY PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; (B) BY PROVIDING SPECIALIST LEGAL ADVICE IN RELATION TO THE LAW AND LEGAL PROCEDURES PARTICULARLY IN CASES WHERE IT IS APPREHENDED THAT A MISCARRIAGE OF JUSTICE HAS TAKEN PLACE; (C) BY PROVIDING LEGAL REPRESENTATION FOR THOSE WHO ARE UNABLE TO OBTAIN LEGAL REPRESENTATION FROM THEIR OWN RESOURCES, PARTICULARLY IN CASES WHERE IT IS APPREHENDED THAT A MISCARRIAGE OF JUSTICE HAS TAKEN PLACE; SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Paternoster Lane
London
EC4M 7BQ
- Ffôn:
- 02073295100
- E-bost:
- admin@justice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window