Hanes ariannol GRIMSBY CLEETHORPES AND HUMBER REGION YMCA
Rhif yr elusen: 1058613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £2.16m | £2.57m | £2.54m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.71m | £1.67m | £1.77m | £2.19m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £283.07k | £260.42k | N/A | £494.78k | £460.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.71k | £23.00k | £88.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £221.66k | £326.88k | £3.96k | £1.87k | £768 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.39k | £26.98k | £0 | £5.35k | £48.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.80m | £2.51m | £2.46m | £2.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £968 | £1.02k | £717 | £164 | £2.72k | |
|
Incwm - Arall | £47.46k | £1.80k | £59.83k | £70.66k | £3.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £400 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.66m | £1.76m | £2.19m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89.01k | £13.72k | £1.57k | £520 | £945 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.37k | £9.15k | £22.38k | £23.78k | £10.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £500 | £200 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.