FIND A VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Find A Voice supports people with severe communication difficulties that may require some form of augmentative and alternative communication, such as signing, symbols or a communication aid. Services provided are a loan resource library and outreach service to those living in Kent and Medway, symbol training, one-to-one ICT support for adults that have learning and/or communication disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Essex
Llywodraethu
- 30 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122466 EAST KENT STROKES
- 16 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- KENT LANGUAGE AND COMMUNICATION CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Steel | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Claire Poile | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Gina Louise Iliffe | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Brian Roy Dyer | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.28k | £110.82k | £155.46k | £58.85k | £54.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.47k | £56.60k | £110.95k | £65.36k | £70.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 466 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 466 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH OCTOBER 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 FEBRUARY 2001 AND 6 JULY 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE TO PEOPLE WITH SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION DISABILITIES, AND WHERE THERE IS A NEED TO FAMILIES AND CARERS OF SUCH PEOPLE, IN PARTICULAR BY PROVIDING ADVICE, INFORMATION, SUPPORT, ASSESSMENT, A RESOURCE LOAN LIBRARY OF EQUIPMENT, WITHIN THE COUNTY OF KENT; A) TO TAKE ALL MEASURES TO ASSIST PEOPLE WITH SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION DISABILITIES, THEIR FAMILIES AND CARERS, FO FAR AS IT IS POSSIBLE, TO ACHIEVE SELF-DETERMINATION. B) TO PROVIDE, MAINTAIN AND MANAGE TRAINING CENTRES, AND OTHER RESOURCES APPROPRIATE TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE TO PEOPLE WITH SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION DISABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Find A Voice
49 Beaver Lane
Ashford
TN23 5NU
- Ffôn:
- 01233640443
- E-bost:
- speak@findavoice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window