CATHOLIC TRUTH SOCIETY (DIOCESE OF SALFORD)

Rhif yr elusen: 1058718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of religion by promoting knowledge of the Catholic faith and its practice among both Catholics and Non Catholics via the circulation of books and publications.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £108,620
Cyfanswm gwariant: £178,068

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • C T S (DIOCESE OF SALFORD) (Enw gwaith)
  • C.T.S. (DIOCESE OF SALFORD) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bishop Arnold Cadeirydd 08 December 2014
THE ATLANTIC TRADING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ST CUTHBERT'S COLLEGE USHAW
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
GREATER MANCHESTER CHURCHES TOGETHER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod
CHURCHES TOGETHER IN LANCASHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Therese Lilley Ymddiriedolwr 30 May 2019
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Eamonn ONeal OBE Ymddiriedolwr 27 February 2019
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Brendan McCafferty Ymddiriedolwr 27 February 2019
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Hunter Ymddiriedolwr 31 May 2018
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Michael David Jones Ymddiriedolwr 31 May 2018
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Fahy Ymddiriedolwr 06 May 2016
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
BRERETON BIG LOCAL CIO
Derbyniwyd: 100 diwrnod yn hwyr
ANAWIM - BIRMINGHAM’S CENTRE FOR WOMEN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WE STAND TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
CARE OF POLICE SURVIVORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD NALLY Ymddiriedolwr 06 May 2016
BLACKBURN CATHOLIC YOUTH CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 220 diwrnod
BOLTON LADS AND GIRLS CLUB LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CARITAS DIOCESE OF SALFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev CHRISTOPHER DAWSON Ymddiriedolwr 10 May 2013
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev PETER HOPKINSON Ymddiriedolwr 10 May 2013
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Michael Cooke Ymddiriedolwr 24 October 2011
THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £871.25k £90.49k £104.81k £105.35k £108.62k
Cyfanswm gwariant £187.81k £114.20k £99.30k £129.76k £178.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £15.55k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £104.30k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £766.95k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £104.30k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £187.81k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £3.20k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Ionawr 2024 72 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE DIOCESE OF SALFORD
CATHEDRAL CENTRE
3 FORD STREET
SALFORD
M3 6DP
Ffôn:
01618172208