HAMPSHIRE CONSERVATION VOLUNTEERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voluntary organisation providing practical contributions to nature conservation in Hampshire. We work only at weekends.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Hampshire
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- HCV (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Faye Carey | Cadeirydd | 11 July 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Paul Fawcett | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
JENNY WEDICK | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Bryan Geoffrey Parnell | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Susan Goadsby | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Karen Lisa Minett | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Silke Roth | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
DAVID EDMONDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HUGH CORRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK DAKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN THURBON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.58k | £2.25k | £6.09k | £3.85k | £3.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.86k | £3.03k | £8.38k | £3.50k | £3.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
1) TO CONSERVE THE ENVIRONMENT, MAINLY USING VOLUNTEERS, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. 2) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF CONSERVATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
124 OLD STREET
FAREHAM
PO14 3HQ
- Ffôn:
- 01329314617
- E-bost:
- mail@hcv.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window