ymddiriedolwyr MIDDLESBROUGH FOOTBALL CLUB FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1059418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Baker | Cadeirydd | 25 October 2013 |
|
|
||||
Thomas Riordan | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Helena Bowman | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Katherine Victoria Gibson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Rev Adam Gaunt | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Joanne Patricia Fryett | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
PETER WILLIAM ROWLEY | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
GRAHAM JOHN REDMAN | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||
NEIL JAMES BAUSOR | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
||||
MR ROBIN BLOOM | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.