QE ACADEMY TRUST EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1059656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing special benefits to QE Academy Trust at Crediton. Providing grants to QEAT students to further their education. Awarding prizes to QEAT students in recognition of their academic, artistic, creative, moral or physical achievements.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £98,104
Cyfanswm gwariant: £45,199

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • QUEEN ELIZABETH'S COMMUNITY COLLEGE EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER JOHN BRYAN Cadeirydd
CREDITON & DISTRICT LIONS CLUB (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Baptist Ymddiriedolwr 13 October 2022
Dim ar gofnod
Julie Maddison Ymddiriedolwr 05 March 2022
Dim ar gofnod
RUTH VIGERS Ymddiriedolwr 25 February 2022
Dim ar gofnod
Dr Paul Edward Cleave Ymddiriedolwr 04 June 2015
Dim ar gofnod
GEORGE JOHN MORTIMER Ymddiriedolwr 10 December 2013
CHARITY OF BENJAMIN WOOD CLEAVE
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUNN AND THOMAS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BENJAMIN CLEAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH CORPORATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KELLY TRUST (CREDITON)
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN MICHAEL CLARK Ymddiriedolwr
CHURCH CORPORATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KELLY TRUST (CREDITON)
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF BENJAMIN WOOD CLEAVE
Derbyniwyd: Ar amser
BENJAMIN CLEAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUNN AND THOMAS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN AUDREY LAVERY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR MIKE PALMER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
J STONE ESQ Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.88k £13.21k £17.93k £21.71k £98.10k
Cyfanswm gwariant £50.96k £11.43k £13.86k £13.50k £45.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 11 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
53 Westernlea
CREDITON
Devon
EX17 3JE
Ffôn:
07754533482
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael