ymddiriedolwyr BRACKEN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1059668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Grant Russon | Cadeirydd | 20 December 2022 |
|
|
||||
Fiona Bruce | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Linda Caroline Howells | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Maurice Leslie Thorn | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Barry Hicks | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
DR Stephanie Warrick | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
MAI ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REGINALD CAWTHORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR SIM OVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.